Sport-, Freizeit- und Partnerschaftsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 06.12.2017 | 03.07.2018 | von 06.12.2017 bis 03.07.2018 |
GRÜNE Fraktion | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.12.2017 | | von 05.12.2017 |
Wahlausschuss anlässlich der Wahl zum Integrationsrat 2020 | GRÜNE | GRÜNE persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 03.12.2019 | 30.10.2020 | von 03.12.2019 bis 30.10.2020 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | GRÜNE | GRÜNE persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | persönliches stellvertretendes Ratsmitglied | 18.09.2018 | 22.04.2020 | von 18.09.2018 bis 22.04.2020 |
Wahlausschuss anlässlich der Kommunalwahl 2020 | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.04.2020 | 30.10.2020 | von 22.04.2020 bis 30.10.2020 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | | von 12.12.2019 |
Stadtentwicklungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 |
Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | | von 18.06.2014 |
Sozialausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 12.12.2019 | | von 12.12.2019 |
Schulausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 |
Rechnungsprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | 05.12.2019 | | von 05.12.2019 |
Rat | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.12.2017 | | von 05.12.2017 |
Integrationsrat | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied des Integrationsrates | stellvertretendes Mitglied des Integrationsrates | 05.12.2017 | | von 05.12.2017 |
Haupt- und Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Ratsmitglied | stellvertretendes Ratsmitglied | | | |
Bau- und Vergabeausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.12.2017 | | von 05.12.2017 |
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.12.2017 | | von 06.12.2017 |